MAINEZ FERRANDEZ MIRELLA MARIA
Informe ejecutivo de MAINEZ FERRANDEZ MIRELLA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MAINEZ FERRANDEZ MIRELLA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLINICA VETERINARIA AFRICA ROSA SLP | Socio Unico | 09/05/2014 | |
CLINICA VETERINARIA AFRICA ROSA SLP | Administrador Unico | 09/05/2014 |
VINCULACIONES DE MAINEZ FERRANDEZ MIRELLA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAINEZ FERRANDEZ MIRELLA MARIA
Empresa: CLINICA VETERINARIA COMPINCHE SLP
Liquidador Mancomunado
- Mainez Ferrandez Mirella Maria
- Tomas Villaseca Miriam Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2764 , F 37, S 8, H A 82704, I/A 3 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-03
Empresa: CLINICA VETERINARIA COMPINCHE SLP
Administrador Mancomunado
- Mainez Ferrandez Mirella Maria
- Tomas Villaseca Miriam Jose
Liquidador Mancomunado
- Mainez Ferrandez Mirella Maria
- Tomas Villaseca Miriam Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2764 , F 37, S 8, H A 82704, I/A 3 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-03
Empresa: CLINICA VETERINARIA AFRICA ROSA SLP
Administrador Unico
- Mainez Ferrandez Mirella Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3773 , F 140, S 8, H A 139895, I/A 1 (09/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-93-03
Empresa: CLINICA VETERINARIA AFRICA ROSA SLP
Socio Único
- Mainez Ferrandez Mirella Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3773 , F 140, S 8, H A 139895, I/A 1 (09/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-93-03
Empresa: CLINICA VETERINARIA COMPINCHE SLP
Administrador Mancomunado
- Mainez Ferrandez Mirella Maria
- Tomas Villaseca Miriam Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2764 , F 36, S 8, H A 82704, I/A 2 (19/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-2-03
Información de MAINEZ FERRANDEZ MIRELLA MARIA
Mostramos los datos de MAINEZ FERRANDEZ MIRELLA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAINEZ FERRANDEZ MIRELLA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos