MAIGRE PHILIPPE LAURENT
Informe ejecutivo de MAIGRE PHILIPPE LAURENT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MAIGRE PHILIPPE LAURENT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEFAC ESPAÑA SA | Apoderado | 23/01/2014 | |
SEFAC ESPAÑA SA | Vicepresidente | 25/01/2010 | |
SEFAC ESPAÑA SA | Consejero | 25/01/2010 |
VINCULACIONES DE MAIGRE PHILIPPE LAURENT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAIGRE PHILIPPE LAURENT
Empresa: SEFAC ESPAÑA SA
Consejero
- Chabot Emmanuel Antoine De Rohan
- Maigre Philippe Laurent
Presidente
Vicepresidente
- Maigre Philippe Laurent
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31745 , F 82, S 8, H M 280604, I/A 23 (27/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-46-28
Empresa: SEFAC ESPAÑA SA
Consejero
- Chabot Emmanuel Antoine De Rohan
- Maigre Philippe Laurent
Presidente
Vicepresidente
- Maigre Philippe Laurent
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31745 , F 81, S 8, H M 280604, I/A 21 (18/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-187-28
Empresa: SEFAC ESPAÑA SA
Consejero
- Chabot Emmanuel Antoine De Rohan
- Maigre Philippe Laurent
Presidente
Vicepresidente
- Maigre Philippe Laurent
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31745 , F 80, S 8, H M 280604, I/A 18 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-28
Empresa: SEFAC ESPAÑA SA
Apoderado
- Maigre Philippe Laurent
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31745 , F 80, S 8, H M 280604, I/A 17 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-22-28
Empresa: SEFAC ESPAÑA SA
Consejero
- Chabot Emmanuel Antoine De Rohan
- Maigre Philippe Laurent
Presidente
Vicepresidente
- Maigre Philippe Laurent
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16485 , F 66, S 8, H M 280604, I/A 15 (25/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-23-28
Información de MAIGRE PHILIPPE LAURENT
Mostramos los datos de MAIGRE PHILIPPE LAURENT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAIGRE PHILIPPE LAURENT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos