MAIBECHE VAZQUEZ MOISES PEDRO
Informe ejecutivo de MAIBECHE VAZQUEZ MOISES PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MAIBECHE VAZQUEZ MOISES PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MECANICA INDUSTRIAL SUANCES SL | Administrador Solidario | 26/01/2017 | |
MAIBECHE VAZQUEZ HERMANOS SL | Apoderado | 12/01/2009 |
VINCULACIONES DE MAIBECHE VAZQUEZ MOISES PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAIBECHE VAZQUEZ MOISES PEDRO
Empresa: MECANICA INDUSTRIAL SUANCES SL
Administrador Solidario
- Caso Rodriguez Angelica
- Maibeche Vazquez Moises Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1140 , F 18, S 8, H S 31145, I/A 2 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-39
Empresa: MECANICA INDUSTRIAL SUANCES SL
Administrador Mancomunado
- Caso Rodriguez Angelica
- Maibeche Vazquez Moises Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1140 , F 18, S 8, H S 31145, I/A 2 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-39
Empresa: MECANICA INDUSTRIAL SUANCES SL
Administrador Mancomunado
- Caso Rodriguez Angelica
- Maibeche Vazquez Moises Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1140 , F 16, S 8, H S 31145, I/A 1 (23/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-166-39
Empresa: MAIBECHE VAZQUEZ HERMANOS SL
Apoderado
- Maibeche Vazquez Moises Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 802 , F 203, S 8, H S 14638, I/A 2 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-39
Información de MAIBECHE VAZQUEZ MOISES PEDRO
Mostramos los datos de MAIBECHE VAZQUEZ MOISES PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAIBECHE VAZQUEZ MOISES PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos