MAHICAS MARIN MARIA MONTSERRAT
Informe ejecutivo de MAHICAS MARIN MARIA MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MAHICAS MARIN MARIA MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VELIKA IMPORT SL | Administrador Unico | 30/12/2011 | 01/03/2021 |
DOCHE TRENFILA SL | Administrador Unico | 23/08/2013 | |
DOCHE TRENFILA SL | Liquidador | 23/08/2013 | 23/08/2013 |
VINCULACIONES DE MAHICAS MARIN MARIA MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAHICAS MARIN MARIA MONTSERRAT
Empresa: VELIKA IMPORT SL
Administrador Unico
- Mahicas Marin Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42918 , F 194, S 8, H B 419023, I/A 3 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-08
Empresa: DOCHE TRENFILA SL
Liquidador
- Mahicas Marin Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37749 , F 85, S 8, H B 310857, I/A 2 (23/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-165-08
Empresa: DOCHE TRENFILA SL
Administrador Unico
- Mahicas Marin Maria Montserrat
Liquidador
- Mahicas Marin Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37749 , F 85, S 8, H B 310857, I/A 2 (23/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-165-08
Empresa: VELIKA IMPORT SL
Administrador Unico
- Mahicas Marin Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42918 , F 193, S 8, H B 419023, I/A 1 (30/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-9-08
Información de MAHICAS MARIN MARIA MONTSERRAT
Mostramos los datos de MAHICAS MARIN MARIA MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAHICAS MARIN MARIA MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos