MAGRIÑA ANGLES JOSE
Informe ejecutivo de MAGRIÑA ANGLES JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MAGRIÑA ANGLES JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALMENDRAS LA ESPERANZA SL | Apoderado Solidario | 26/01/2024 | |
GREENPODS IBERICA SL | Apoderado | 11/01/2024 |
VINCULACIONES DE MAGRIÑA ANGLES JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAGRIÑA ANGLES JOSE
Empresa: ALMENDRAS LA ESPERANZA SL
Apoderado Solidario
- Magriña Angles Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49098 , F 137, S 8, H B 607624, I/A 2 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-08
Empresa: GREENPODS IBERICA SL
Apoderado
- Magriña Angles Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4579 , F 181, S 8, H Z 69835, I/A 3 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-50
Empresa: COLT TELECOM CSC SL
Consejero
- Magriña Angles Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39544 , F 121, S 8, H B 346885, I/A 11 (09/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-08
Empresa: COLT TELECOM CSC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39544 , F 119, S 8, H B 346885, I/A 8 (11/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-36-08
Información de MAGRIÑA ANGLES JOSE
Mostramos los datos de MAGRIÑA ANGLES JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAGRIÑA ANGLES JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos