MAGIN MORELLO JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de MAGIN MORELLO JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MAGIN MORELLO JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JAPOLVI SL | Administrador Unico | 30/01/2010 |
VINCULACIONES DE MAGIN MORELLO JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAGIN MORELLO JOSE ANTONIO
Empresa: JAPOLVI SL
Administrador Unico
- Magin Morello Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41137 , F 148, S 8, H B 380308, I/A 2 (30/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-28-08
Empresa: BIPOL 96 SL
Administrador
- Magin Morello Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29837 , F 146, S 8, H B 162561, I/A 4 (09/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-241-08
Empresa: KASADIDA SL
Administrador Solidario
- Magin Morello Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38642 , F 223, S 8, H B 329836, I/A 3 (02/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-8-08
Información de MAGIN MORELLO JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de MAGIN MORELLO JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAGIN MORELLO JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos