MAGDALENA GONZALEZ JOAQUIN
Informe ejecutivo de MAGDALENA GONZALEZ JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MAGDALENA GONZALEZ JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TARIMA FERIAL SL | Socio Unico | 26/10/2009 | |
TARIMA FERIAL SL | Administrador Unico | 26/10/2009 |
VINCULACIONES DE MAGDALENA GONZALEZ JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAGDALENA GONZALEZ JOAQUIN
Empresa: COOL PROJECT SA
Consejero Delegado Solidario
- Magdalena Gonzalez Joaquin
Consejero
- Magdalena Gonzalez Joaquin
Secretario
- Magdalena Gonzalez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25165 , F 90, S 8, H M 453217, I/A 4 (26/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-28
Empresa: TARIMA FERIAL SL
Administrador Unico
- Magdalena Gonzalez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24186 , F 62, S 8, H M 434654, I/A 3 (26/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-28
Empresa: TARIMA FERIAL SL
Administrador Mancomunado
- Magdalena Gonzalez Joaquin
- Navarro Rodriguez Luis Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24186 , F 62, S 8, H M 434654, I/A 3 (26/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-28
Empresa: TARIMA FERIAL SL
Socio Único
- Magdalena Gonzalez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24186 , F 62, S 8, H M 434654, I/A 3 (26/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-28
Empresa: COOL PROJECT SA
Consejero Delegado Solidario
- Beamonte Rivero Carlos Manuel
- Magdalena Gonzalez Joaquin
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25165 , F 89, S 8, H M 453217, I/A 2 (19/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-121-28
Empresa: COOL PROJECT SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Magdalena Gonzalez Joaquin
- Ortega Cervantes Luis
- Ruiz Del Vall Juan Pedro
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25165 , F 89, S 8, H M 453217, I/A 2 (19/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-121-28
Administrador Unico
- Magdalena Gonzalez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26266 , F 26, S 8, H M 473280, I/A 2 (02/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-110-28
Información de MAGDALENA GONZALEZ JOAQUIN
Mostramos los datos de MAGDALENA GONZALEZ JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAGDALENA GONZALEZ JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos