MAGDALENA CANEDA FLORENCIO
Informe ejecutivo de MAGDALENA CANEDA FLORENCIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MAGDALENA CANEDA FLORENCIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANXENXO EXPLOTACIONES FORESTALES SL | Socio Unico | 17/09/2014 | |
SANXENXO EXPLOTACIONES FORESTALES SL | Administrador Unico | 17/09/2014 | |
INVERSIONES FMC 2013 SL | Administrador Unico | 16/07/2013 |
VINCULACIONES DE MAGDALENA CANEDA FLORENCIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAGDALENA CANEDA FLORENCIO
Empresa: PROMOCIONES PLAYA LANZADA 2012 SL
Administrador Unico
- Magdalena Caneda Florencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3792, L 3792, F 162, S 8, H PO 53093, I/A 3 (28/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-168-36
Empresa: SANXENXO EXPLOTACIONES FORESTALES SL
Administrador Unico
- Magdalena Caneda Florencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3986, L 3986, F 100, S 8, H PO 57286, I/A 1 (17/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-184-36
Empresa: SANXENXO EXPLOTACIONES FORESTALES SL
Socio Único
- Magdalena Caneda Florencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3986, L 3986, F 100, S 8, H PO 57286, I/A 1 (17/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-184-36
Empresa: INVERSIONES FMC 2013 SL
Administrador Unico
- Magdalena Caneda Florencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3888, L 3888, F 50, S 8, H PO 55167, I/A 1 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-36
Empresa: PROMOCIONES PLAYA LANZADA 2012 SL
Administrador Unico
- Magdalena Caneda Florencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3792, L 3792, F 160, S 8, H PO 53093, I/A 1 (14/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-98-36
Información de MAGDALENA CANEDA FLORENCIO
Mostramos los datos de MAGDALENA CANEDA FLORENCIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAGDALENA CANEDA FLORENCIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos