MAGAN PULIDO JOSE
Informe ejecutivo de MAGAN PULIDO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MAGAN PULIDO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACEITES CUMBRE SL | Administrador Unico | 12/03/2024 | |
NIGHT SHIFT AIE | Socio Miembr | 28/09/2023 | |
NIGHT SHIFT AIE | Administrador Unico | 28/09/2023 | |
ANTHO MEDIACION SL | Administrador Unico | 13/12/2022 | |
ANTHO MEDIACION SL | Socio Unico | 13/12/2022 | |
LA SENDA DEL LEGIONARIO AIE | Socio Miembr | 17/06/2019 | |
LA SENDA DEL LEGIONARIO AIE | Administrador Unico | 17/06/2019 | |
LA LEGION DE LOS BERSERKER AIE | Administrador Unico | 17/04/2019 | |
PERSEA AMERICANA SL | Administrador Unico | 11/03/2009 |
VINCULACIONES DE MAGAN PULIDO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAGAN PULIDO JOSE
Empresa: ANTHOPHILA FACTORY SL
Administrador Unico
- Magan Pulido Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4346 , F 2, S 8, H AS 54984, I/A 6 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-33
Empresa: NIGHT SHIFT AIE
Administrador Unico
- Magan Pulido Jose
Socio Miembr
- ANTHO MEDIACION SL
- Magan Pulido Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45684 , F 130, S 8, H M 803233, I/A 1 (28/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-191-28
Empresa: ANTHOPHILA FACTORY SL
Administrador Unico
- Magan Pulido Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4346 , F 2, S 8, H AS 54984, I/A 4 (25/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-83-33
Empresa: ANTHO MEDIACION SL
Administrador Unico
- Magan Pulido Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44393 , F 65, S 8, H M 782370, I/A 1 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-28
Empresa: ANTHO MEDIACION SL
Socio Único
- Magan Pulido Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44393 , F 65, S 8, H M 782370, I/A 1 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-28
Empresa: LA SENDA DEL LEGIONARIO AIE
Administrador Unico
- Magan Pulido Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37457 , F 209, S 8, H M 667712, I/A 3 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-28
Empresa: LA SENDA DEL LEGIONARIO AIE
Administrador Unico
- Magan Pulido Jose
Socio Miembr
- Magan Pulido Jose
- RESIDENCIA UNIVERSITARIA GRANADA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37457 , F 208, S 8, H M 667712, I/A 2 (17/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-28
Empresa: LA LEGION DE LOS BERSERKER AIE
Administrador Unico
- Magan Pulido Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39044 , F 91, S 8, H M 693741, I/A 1 (17/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-80-28
Empresa: ANTHOPHILA FACTORY SL
Nuevo Socio Único
- Magan Pulido Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4346 , F 2, S 8, H AS 54984, I/A 3 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-33
Empresa: ANTHOPHILA FACTORY SL
Administrador Unico
- Magan Pulido Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10272, L 7553, F 183, S 8, H V 175884, I/A 2 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-46
VER MAS ACTOS
Información de MAGAN PULIDO JOSE
Mostramos los datos de MAGAN PULIDO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAGAN PULIDO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos