MAGALLO PASCUAL ERIC
Informe ejecutivo de MAGALLO PASCUAL ERIC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MAGALLO PASCUAL ERIC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS INFORMATICOS HOSTA-SUD SL | Administrador Solidario | 22/02/2017 | |
MIZAR LEVANTE SL | Liquidador Unico | 12/04/2012 | |
MEJORAS Y MANTENIMIENTOS SL | Liquidador Unico | 12/05/2011 | |
CONSTRUCCIONES MEDITERRANEAS MAGALLO SL | Liquidador | 03/04/2009 |
VINCULACIONES DE MAGALLO PASCUAL ERIC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAGALLO PASCUAL ERIC
Empresa: SERVICIOS INFORMATICOS HOSTA-SUD SL
Administrador Solidario
- Magallo Pascual Eric
- Sanchez Hernandez Rosa Ines
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10054, L 7336, F 90, S 8, H V 168440, I/A 3 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-46
Empresa: SERVICIOS INFORMATICOS HOSTA-SUD SL
Administrador Unico
- Magallo Pascual Eric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10054, L 7336, F 90, S 8, H V 168440, I/A 2 (08/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-46
Empresa: SERVICIOS INFORMATICOS HOSTA-SUD SL
Administrador Unico
- Magallo Pascual Eric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10054, L 7336, F 88, S 8, H V 168440, I/A 1 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-46
Empresa: MIZAR LEVANTE SL
Liquidador Unico
- Magallo Pascual Eric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9252, L 6535, F 140, S 8, H V 141259, I/A 3 (12/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-77-46
Empresa: MEJORAS Y MANTENIMIENTOS SL
Liquidador Unico
- Magallo Pascual Eric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8846, L 6132, F 27, S 8, H V 127578, I/A 3 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-46
Liquidador
- Magallo Pascual Eric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8424, L 5714, F 183, S 8, H V 112946, I/A 4 (03/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-71-46
Administrador Unico
- Magallo Pascual Eric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8424, L 5714, F 183, S 8, H V 112946, I/A 4 (03/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-71-46
Información de MAGALLO PASCUAL ERIC
Mostramos los datos de MAGALLO PASCUAL ERIC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAGALLO PASCUAL ERIC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos