MAFTEI ANA
Informe ejecutivo de MAFTEI ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MAFTEI ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARCAÑAL PAVIMENTOS Y PULIDOS SL | Socio Unico | 14/01/2020 | |
ARCAÑAL PAVIMENTOS Y PULIDOS SL | Administrador Unico | 28/01/2014 |
VINCULACIONES DE MAFTEI ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAFTEI ANA
Empresa: ARCAÑAL PAVIMENTOS Y PULIDOS SL
Socio Único
- Maftei Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 578 , F 82, S 8, H GU 9076, I/A 2 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-19
Empresa: ARCAÑAL PAVIMENTOS Y PULIDOS SL
Administrador Unico
- Maftei Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 578 , F 79, S 8, H GU 9076, I/A 1 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-19
Empresa: HORPUIM SL
Administrador Unico
- Maftei Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25728 , F 79, S 8, H M 463749, I/A 3 (26/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-90-28
Empresa: CARIJO INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Maftei Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25861 , F 23, S 8, H M 466133, I/A 3 (27/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-194-28
Información de MAFTEI ANA
Mostramos los datos de MAFTEI ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAFTEI ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos