MAESTU UNTURBE PATRICIO SANTIAGO
Informe ejecutivo de MAESTU UNTURBE PATRICIO SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MAESTU UNTURBE PATRICIO SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA COCINA AUDIOVISUAL SL | Administrador Mancomunado | 27/11/2018 | |
PANTA TA ONTA SL | Administrador Mancomunado | 22/10/2009 |
VINCULACIONES DE MAESTU UNTURBE PATRICIO SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAESTU UNTURBE PATRICIO SANTIAGO
Empresa: LA COCINA AUDIOVISUAL SL
Administrador Mancomunado
- Alarcon Garitagoitia Hugo-juan
- Maestu Unturbe Patricio Santiago
- Maroto Villegas Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38153 , F 160, S 8, H M 678989, I/A 1 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-28
Empresa: GRANDES PENSAMIENTOS SL
Administrador Unico
- Maestu Unturbe Patricio Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36221 , F 110, S 8, H M 650894, I/A 3 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-47-28
Empresa: GRANDES PENSAMIENTOS SL
Administrador Unico
- Maestu Unturbe Patricio Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36221 , F 109, S 8, H M 650894, I/A 2 (28/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-168-28
Empresa: PANTA TA ONTA SL
Administrador Mancomunado
- Maestu Unturbe Fernando
- Maestu Unturbe Patricio Santiago
- Maestu Unturbe Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10613 , F 97, S 8, H M 168220, I/A 5 (22/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-210-28
Información de MAESTU UNTURBE PATRICIO SANTIAGO
Mostramos los datos de MAESTU UNTURBE PATRICIO SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAESTU UNTURBE PATRICIO SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos