MAESTU UNTURBE ENRIQUE
Informe ejecutivo de MAESTU UNTURBE ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MAESTU UNTURBE ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRANDES PENSAMIENTOS SL | Administrador Mancomunado | 27/02/2018 | |
ADVANCED LEARNING INSTITUTO INTERNACIONAL DE APRENDIZAJE SL | Administrador Solidario | 10/10/2016 | |
EDIS INFANTIL SL | Administrador Mancomunado | 08/01/2016 |
VINCULACIONES DE MAESTU UNTURBE ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAESTU UNTURBE ENRIQUE
Empresa: CENTRO DE EDUCACION MABI SL
Administrador Mancomunado
- Maestu Unturbe Antonio
- Maestu Unturbe Ceferino
- Maestu Unturbe Enrique
- Maestu Unturbe Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20283 , F 112, S 8, H M 358544, I/A 8 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-28
Empresa: GRANDES PENSAMIENTOS SL
Administrador Mancomunado
- Maestu Unturbe Antonio
- Maestu Unturbe Ceferino
- Maestu Unturbe Enrique
- Maestu Unturbe Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36221 , F 110, S 8, H M 650894, I/A 3 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-47-28
Administrador Solidario
- Garcia Alvarez Luis Vicente
- Maestu Unturbe Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35088 , F 154, S 8, H M 631024, I/A 1 (10/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-28
Empresa: CENTRO DE EDUCACION MABI SL
Administrador Mancomunado
- Maestu Unturbe Antonio
- Maestu Unturbe Ceferino
- Maestu Unturbe Enrique
- Maestu Unturbe Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20283 , F 111, S 8, H M 358544, I/A 6 (31/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-28
Empresa: EDIS INFANTIL SL
Administrador Mancomunado
- Maestu Unturbe Antonio
- Maestu Unturbe Ceferino
- Maestu Unturbe Enrique
- Maestu Unturbe Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18423 , F 203, S 8, H M 319772, I/A 5 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-28
Información de MAESTU UNTURBE ENRIQUE
Mostramos los datos de MAESTU UNTURBE ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAESTU UNTURBE ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos