MAESTRO LOBO BEGOÑA
Informe ejecutivo de MAESTRO LOBO BEGOÑA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MAESTRO LOBO BEGOÑA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DOMINION I & I APPLIED ENGINEERING SL | Apoderado | 13/10/2023 | |
DOMINION INDUSTRY & INFRASTRUCTURES SL | Apoderado Solidario | 24/03/2021 | |
GLOBAL DOMINION ACCESS SA | Apoderado | 10/03/2021 | |
DOMINION SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SL | Apoderado Mancomunado | 03/12/2018 | |
EOLICA EXPERIMENTAL LOS TRANCOS SL | Consejero | 23/09/2011 | |
COMPAÑIA ELECTRICA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE SA | Apoderado Mancomunado | 25/08/2011 | |
ELECTRIA WIND SL | Consejero | 21/09/2009 |
VINCULACIONES DE MAESTRO LOBO BEGOÑA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAESTRO LOBO BEGOÑA
Empresa: DOMINION CENTRO DE CONTROL SL
Apoderado
- Maestro Lobo Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25724 , F 224, S 8, H M 463695, I/A 41 (13/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-201-28
Apoderado Solidario
- Maestro Lobo Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47463 , F 173, S 8, H B 482850, I/A 51 (24/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-63-08
Apoderado Solidario
- Maestro Lobo Begoña
Apoderado
- Maestro Lobo Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5821 , F 169, S 8, H BI 72649, I/A 11 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-48
Empresa: GLOBAL DOMINION ACCESS SA
Apoderado
- Maestro Lobo Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5609 , F 175, S 8, H BI 25418, I/A 118 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-48
Apoderado
- Maestro Lobo Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5821 , F 167, S 8, H BI 72649, I/A 5 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-78-48
Apoderado Mancomunado
- Maestro Lobo Begoña
Apoderado Solidario
- Maestro Lobo Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6604 , F 143, S 8, H SE119118, I/A 8 (03/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-41
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5408 , F 149, S 8, H SE 80500, I/A 20 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-41
Consejero
- Aragon Santana Antonio
- Maestro Lobo Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5408 , F 142, S 8, H SE 80500, I/A 14 (22/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-41
Empresa: EOLICA EXPERIMENTAL LOS TRANCOS SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5422 , F 187, S 8, H SE 90850, I/A 1 (23/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-41
Apoderado Mancomunado
- Aragon Santana Antonio
- Gomiz Nogales Laura
- Maestro Lobo Begoña
- Mañero Ruiz Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4977 , F 84, S 8, H SE 80500, I/A 12 (25/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-169-41
VER MAS ACTOS
Información de MAESTRO LOBO BEGOÑA
Mostramos los datos de MAESTRO LOBO BEGOÑA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAESTRO LOBO BEGOÑA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos