MAESTRE TINAO ANGEL FRANCISCO
Informe ejecutivo de MAESTRE TINAO ANGEL FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE MAESTRE TINAO ANGEL FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TACUMAN INVERSIONES SL | Consejero | 26/07/2024 |
VINCULACIONES DE MAESTRE TINAO ANGEL FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAESTRE TINAO ANGEL FRANCISCO
Empresa: TACUMAN INVERSIONES SL
Consejero
- Maestre Tinao Angel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 410677, I/A 5 (26/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-148-28
Empresa: TAMAPEL SA
Liquidador
- Maestre Tinao Angel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1967 , F 169, S 8, H M 35158, I/A 7 (14/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-204-28
Empresa: TAMAPEL SA
Administrador Solidario
- Maestre Tinao Angel Francisco
- Tinao Toledano Maria Linda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1967 , F 169, S 8, H M 35158, I/A 7 (14/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-204-28
Empresa: ANGEL MAESTRE TINAO FINANZAS SL
Liquidador
- Maestre Tinao Angel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25439 , F 46, S 8, H M 458325, I/A 2 (02/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-130-28
Empresa: ANGEL MAESTRE TINAO FINANZAS SL
Administrador Unico
- Maestre Tinao Angel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25439 , F 46, S 8, H M 458325, I/A 2 (02/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-130-28
Empresa: TAMAPEL SA
Administrador Solidario
- Maestre Tinao Angel Francisco
- Tinao Toledano Maria Linda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1967 , F 169, S 8, H M 35158, I/A 6 (31/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-214-28
Administrador Solidario
- Maestre Tinao Angel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16402 , F 131, S 8, H M 278856, I/A 4 (03/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-31-28
Administrador Solidario
- Maestre Tinao Angel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16402 , F 131, S 8, H M 278856, I/A 2 (03/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-31-28
Empresa: TECNOSOLAR Y AGUA SL
Liquidador
- Maestre Tinao Angel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25350 , F 24, S 8, H M 456523, I/A 3 (21/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-21-28
Empresa: TECNOSOLAR Y AGUA SL
Administrador Unico
- Maestre Tinao Angel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25350 , F 24, S 8, H M 456523, I/A 3 (21/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-21-28
VER MAS ACTOS
Información de MAESTRE TINAO ANGEL FRANCISCO
Mostramos los datos de MAESTRE TINAO ANGEL FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAESTRE TINAO ANGEL FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos