MAESTRE MULAS GUILLERMO
Informe ejecutivo de MAESTRE MULAS GUILLERMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MAESTRE MULAS GUILLERMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS DIRECTOS PARA LA HOSTELERIA Y CATERING SL | Administrador Solidario | 07/05/2009 |
VINCULACIONES DE MAESTRE MULAS GUILLERMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAESTRE MULAS GUILLERMO
Empresa: TATES BURGUER MONTECARMELO SL
Administrador Unico
- Maestre Mulas Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31845 , F 42, S 8, H M 573086, I/A 2 (26/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-65-28
Empresa: TATES BURGUER MONTECARMELO SL
Administrador Unico
- Maestre Mulas Guillermo
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31845 , F 37, S 8, H M 573086, I/A 1 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-28
Empresa: TATE'S BURGUER SL
Administrador Solidario
- Alonso Pardo Fernando
- Maestre Mulas Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26517 , F 172, S 8, H M 477852, I/A 1 (07/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-92-28
Información de MAESTRE MULAS GUILLERMO
Mostramos los datos de MAESTRE MULAS GUILLERMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAESTRE MULAS GUILLERMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos