MAESO BUENASMAÑANAS JESUS GABRIEL
Informe ejecutivo de MAESO BUENASMAÑANAS JESUS GABRIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MAESO BUENASMAÑANAS JESUS GABRIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMTO PACK SL | Apoderado Solidario | 13/05/2021 | |
IMTO ENVASES SA | Apoderado Solidario | 13/05/2021 | |
UNION PILATUS SL | Apoderado Solidario | 13/05/2021 | |
IMTO PACK INVERSION SL | Apoderado Solidario | 13/05/2021 | |
UNION PILATUS SL | Apoderado | 18/10/2016 | |
IMTO PACK INVERSION SL | Apoderado | 08/08/2016 | |
IMTO PACK SL | Apoderado | 08/08/2016 | |
IMTO PROTECH SL | Apoderado | 12/11/2015 | |
IMTO CONTAINER SL | Apoderado | 16/02/2009 |
VINCULACIONES DE MAESO BUENASMAÑANAS JESUS GABRIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAESO BUENASMAÑANAS JESUS GABRIEL
Empresa: IMTO POWER SL
Apoderado
- Maeso Buenasmañanas Jesus Gabriel
- Maeso Buenasmañanas Jesus Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46603 , F 154, S 8, H M 818152, I/A 3 (25/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-65-28
Empresa: IMTO CONTAINER SL
Apoderado Solidario
- Maeso Buenasmañanas Jesus Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1581 , F 56, S 8, H TO 26270, I/A 6 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-45
Empresa: IMTO PACK INVERSION SL
Apoderado Solidario
- Maeso Buenasmañanas Jesus Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1628 , F 138, S 8, H TO 26117, I/A 10 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-45
Empresa: IMTO ENVASES SA
Apoderado Solidario
- Maeso Buenasmañanas Jesus Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1688 , F 125, S 8, H TO 4109, I/A 34 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-45
Empresa: IMTO PACK SL
Apoderado Solidario
- Maeso Buenasmañanas Jesus Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1372 , F 103, S 8, H TO 26272, I/A 8 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-45
Empresa: UNION PILATUS SL
Apoderado Solidario
- Maeso Buenasmañanas Jesus Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1600 , F 165, S 8, H TO 36148, I/A 6 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-45
Empresa: IMTO ENVASES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alonso Fernandez-cano Juan Carlos
- Alonso Mora Monico
- Maeso Buenasmañanas Jesus Gabriel
Presidente
Secretario
- Maeso Buenasmañanas Jesus Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1207 , F 149, S 8, H TO 4109, I/A 33 (12/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-138-45
Empresa: GOOD DEAL SL
Presidente
REPR.143 RRM
- Maeso Buenasmañanas Jesus Gabriel
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42450 , F 108, S 8, H B 397500, I/A 9 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-235-08
Empresa: IMTO ENVASES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alonso Fernandez-cano Juan Carlos
- Alonso Mora Monico
- Maeso Buenasmañanas Jesus Gabriel
Presidente
Secretario
- Maeso Buenasmañanas Jesus Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1207 , F 54, S 8, H TO 4109, I/A 29 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-45
Empresa: IMTO ENVASES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alonso Fernandez-cano Juan Carlos
- Alonso Mora Monico
- Maeso Buenasmañanas Jesus Gabriel
Presidente
Secretario
- Maeso Buenasmañanas Jesus Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1207 , F 54, S 8, H TO 4109, I/A 29 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-45
VER MAS ACTOS
Información de MAESO BUENASMAÑANAS JESUS GABRIEL
Mostramos los datos de MAESO BUENASMAÑANAS JESUS GABRIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAESO BUENASMAÑANAS JESUS GABRIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos