MAESE PEREZ SUSANA
Informe ejecutivo de MAESE PEREZ SUSANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MAESE PEREZ SUSANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAESE ASESORIA FISCAL SL | Administrador Unico | 07/03/2017 |
VINCULACIONES DE MAESE PEREZ SUSANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAESE PEREZ SUSANA
Empresa: MAESE ASESORIA FISCAL SA
Administrador Unico
- Maese Perez Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7809 , F 48, S 8, H M 126202, I/A 21 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-28
Empresa: MAESE ASESORIA FISCAL SA
Administrador Unico
- Maese Perez Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7809 , F 48, S 8, H M 126202, I/A 21 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-28
Empresa: MAESE ASESORIA FISCAL SA
Administrador Unico
- Maese Perez Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7809 , F 47, S 8, H M 126202, I/A 19 (06/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-28
Empresa: MAESE ASESORIA FISCAL SA
Consejero Delegado
- Maese Perez Susana
Consejero
- Maese Manzano Jose Manuel
- Maese Perez Cristina
- Maese Perez Susana
Presidente
Secretario
- Maese Perez Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7809 , F 47, S 8, H M 126202, I/A 19 (06/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-28
Empresa: MAESE ASESORIA FISCAL SA
Consejero Delegado
- Maese Perez Susana
Consejero
- Maese Manzano Jose Manuel
- Maese Perez Cristina
- Maese Perez Susana
Presidente
Secretario
- Maese Perez Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7809 , F 45, S 8, H M 126202, I/A 18 (14/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-28
Información de MAESE PEREZ SUSANA
Mostramos los datos de MAESE PEREZ SUSANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAESE PEREZ SUSANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos