MADURGA LOPEZ JESUS
Informe ejecutivo de MADURGA LOPEZ JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MADURGA LOPEZ JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTUDIO DE INNOVACION MALO CORPORATION SL | Administrador Unico | 29/03/2023 | |
MARUS UNIVERSAL SYSTEM SL | Representante | 29/03/2023 | |
AROBA INVEST SL | Representante | 18/03/2023 | |
NAVIGATOR SALES SYSTEM SL | Representante | 14/03/2023 | |
SISTEMAS DE CRECIMIENTO EXPONENCIAL SL | Administrador Unico | 10/11/2022 | |
ALMA OCIO ALTERNATIVO SL | Administrador Mancomunado | 29/04/2022 | |
MAD INVERSIONES Y PATRIMONIO SL | Socio Unico | 10/12/2018 | |
MAD INVERSIONES Y PATRIMONIO SL | Administrador Unico | 10/12/2018 | |
BLACKBEAST CONSULTORIA Y ESTRATEGIA SL | Socio Unico | 19/11/2018 | |
BLACKBEAST CONSULTORIA Y ESTRATEGIA SL | Administrador Unico | 19/11/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MADURGA LOPEZ JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MADURGA LOPEZ JESUS
Empresa: AROBA INVEST SL
Representante
- Madurga Lopez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44877 , F 141, S 8, H M 790069, I/A 1 (18/03/2023)
CVE: BORME-A-2024-161-28
Empresa: MARUS UNIVERSAL SYSTEM SL
Administrador Solidario
Representante
- Madurga Lopez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45002 , F 28, S 8, H M 792126, I/A 1 (29/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-66-28
Administrador Unico
- Madurga Lopez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39734 , F 41, S 8, H M 706025, I/A 3 (29/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-66-28
Empresa: NAVIGATOR SALES SYSTEM SL
Administrador Unico
Representante
- Madurga Lopez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44886 , F 47, S 8, H M 790240, I/A 1 (14/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-28
Administrador Unico
- Madurga Lopez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40759 , F 194, S 8, H M 723118, I/A 5 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-28
Empresa: ALMA OCIO ALTERNATIVO SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Piqueras Alan Jesus
- Madurga Lopez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4364 , F 97, S 8, H A 173736, I/A 3 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-03
Empresa: ALMA OCIO ALTERNATIVO SL
Administrador Solidario
- Fernandez Piqueras Alan Jesus
- Madurga Lopez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4364 , F 97, S 8, H A 173736, I/A 3 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-03
Empresa: ALMA OCIO ALTERNATIVO SL
Administrador Solidario
- Madurga Lopez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4364 , F 97, S 8, H A 173736, I/A 2 (10/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-55-03
Empresa: SERVICIOS Y SOLUCIONES RUPON SL
Administrador Unico
- Madurga Lopez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37676 , F 203, S 8, H M 671273, I/A 2 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-86-28
Empresa: MAD INVERSIONES Y PATRIMONIO SL
Administrador Unico
- Madurga Lopez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38124 , F 220, S 8, H M 678467, I/A 1 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-28
VER MAS ACTOS
Información de MADURGA LOPEZ JESUS
Mostramos los datos de MADURGA LOPEZ JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MADURGA LOPEZ JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos