MADRIGAL MOLERO MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de MADRIGAL MOLERO MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MADRIGAL MOLERO MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONEXION DIVERSOS SL | Socio Unico | 12/08/2022 | |
PATRIMONIAL PILAN SL | Socio Unico | 28/07/2017 |
VINCULACIONES DE MADRIGAL MOLERO MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MADRIGAL MOLERO MARIA DEL PILAR
Empresa: CONEXION DIVERSOS SL
Socio Único
- Madrigal Molero Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 825 , F 1, S 8, H CU 12264, I/A 1 (12/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-161-16
Empresa: PATRIMONIAL PILAN SL
Socio Único
- Madrigal Molero Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 724 , F 156, S 8, H CU 10772, I/A 1 (28/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-149-16
Empresa: LOTEAMIENTO RAMON MADRIGAL SL
Administrador Solidario
- Madrigal Molero Angel
- Madrigal Molero Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 614 , F 29, S 8, H CU 9125, I/A 2 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-71-16
Empresa: LOTEAMIENTO RAMON MADRIGAL SL
Administrador Solidario
- Madrigal Molero Angel
- Madrigal Molero Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 614 , F 19, S 8, H CU 9125, I/A 1 (07/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-35-16
Información de MADRIGAL MOLERO MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de MADRIGAL MOLERO MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MADRIGAL MOLERO MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos