MADRIGAL GIL SERGIO
Informe ejecutivo de MADRIGAL GIL SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MADRIGAL GIL SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSIDE CLS ASISTENCIA INFORMATICA SL | Administrador Solidario | 18/04/2023 |
VINCULACIONES DE MADRIGAL GIL SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MADRIGAL GIL SERGIO
Empresa: INSIDE CLS ASISTENCIA INFORMATICA SL
Administrador Solidario
- Almasque Porta Sergi
- Madrigal Gil Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40627 , F 26, S 8, H B 369951, I/A 3 (18/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-08
Empresa: INSIDE CLS ASISTENCIA INFORMATICA SL
Administrador Unico
- Madrigal Gil Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40627 , F 26, S 8, H B 369951, I/A 3 (18/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-08
Empresa: INSIDE CLS ASISTENCIA INFORMATICA SL
Administrador Unico
- Madrigal Gil Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40627 , F 25, S 8, H B 369951, I/A 2 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-08
Empresa: INSIDE CLS ASISTENCIA INFORMATICA SL
Administrador Solidario
- Almasque Porta Sergi
- Madrigal Gil Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40627 , F 25, S 8, H B 369951, I/A 2 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-08
Empresa: INSIDE SERVEIS D'OCI SL
Administrador Unico
- Madrigal Gil Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43136 , F 54, S 8, H B 423452, I/A 3 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-08
Empresa: INSIDE SERVEIS D'OCI SL
Administrador Unico
- Madrigal Gil Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43136 , F 52, S 8, H B 423452, I/A 1 (18/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-83-08
Información de MADRIGAL GIL SERGIO
Mostramos los datos de MADRIGAL GIL SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MADRIGAL GIL SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos