MADOZ SANCHEZ AITOR GUILLERMO
Informe ejecutivo de MADOZ SANCHEZ AITOR GUILLERMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MADOZ SANCHEZ AITOR GUILLERMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNION DE CENTROS FARMACEUTICOS SA | Presidente | 08/01/2024 | |
UNION DE CENTROS FARMACEUTICOS SA | Consejero | 08/01/2024 | |
UNION DE CENTROS FARMACEUTICOS SA | Apoderado | 08/01/2024 | |
COFARES COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA SL | Apoderado | 04/01/2024 | |
COFARES COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA SL | Consejero | 04/01/2024 | |
COFARES CATALUÑA Y ARAGON SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/12/2023 | |
COFARES CATALUÑA Y ARAGON SA | Presidente | 27/12/2023 | |
COFARES CATALUÑA Y ARAGON SA | Consejero | 27/12/2023 |
VINCULACIONES DE MADOZ SANCHEZ AITOR GUILLERMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MADOZ SANCHEZ AITOR GUILLERMO
Empresa: UNION DE CENTROS FARMACEUTICOS SA
Apoderado
- Madoz Sanchez Aitor Guillermo
Consejero
- Madoz Sanchez Aitor Guillermo
Presidente
- Madoz Sanchez Aitor Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6546 , F 138, S 8, H M 106549, I/A 87 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-28
Apoderado
- Madoz Sanchez Aitor Guillermo
Consejero
- Madoz Sanchez Aitor Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40403 , F 90, S 8, H M 647318, I/A 20 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-28
Empresa: COFARES CATALUÑA Y ARAGON SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Madoz Sanchez Aitor Guillermo
Consejero
- Madoz Sanchez Aitor Guillermo
Presidente
- Madoz Sanchez Aitor Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36315 , F 13, S 8, H M 132625, I/A 80 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-28
Información de MADOZ SANCHEZ AITOR GUILLERMO
Mostramos los datos de MADOZ SANCHEZ AITOR GUILLERMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MADOZ SANCHEZ AITOR GUILLERMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos