MADARIAGA URIBE MIREN IDOIA
Informe ejecutivo de MADARIAGA URIBE MIREN IDOIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MADARIAGA URIBE MIREN IDOIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRIDELSA CAPITAL SL | Administrador Solidario | 20/06/2012 |
VINCULACIONES DE MADARIAGA URIBE MIREN IDOIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MADARIAGA URIBE MIREN IDOIA
Empresa: MATXITXENA BAT SL
Administrador Solidario
- Aguiriano Intxaurtieta Gontzal
- Madariaga Uribe Miren Idoia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5096 , F 195, S 8, H BI 56096, I/A 4 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-48
Empresa: TRIDELSA CAPITAL SL
Administrador Solidario
- Agiriano Intxaurtieta Gontzal
- Madariaga Uribe Miren Idoia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5211 , F 77, S 8, H BI 58532, I/A 2 (20/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-125-48
Empresa: MATXITXENA BAT SL
Administrador Solidario
- Madariaga Uribe Miren Idoia
- Menchacatorre Bilbao Jose Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5096 , F 192, S 8, H BI 56096, I/A 1 (23/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-48
Información de MADARIAGA URIBE MIREN IDOIA
Mostramos los datos de MADARIAGA URIBE MIREN IDOIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MADARIAGA URIBE MIREN IDOIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos