MADARIAGA RICA KOLDOBIKA
Informe ejecutivo de MADARIAGA RICA KOLDOBIKA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MADARIAGA RICA KOLDOBIKA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EVENTOS EL ESPINO SL | Administrador Solidario | 16/03/2022 | |
EL GRANERO DE SAN FRANCISCO SL | Administrador Solidario | 14/02/2018 | |
CASA RICA 1949 SL | Administrador Solidario | 13/02/2014 | |
TERMINO DE MIRANDA SL | Administrador Solidario | 01/10/2013 |
VINCULACIONES DE MADARIAGA RICA KOLDOBIKA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MADARIAGA RICA KOLDOBIKA
Empresa: VITICULTURA DEL NORTE DE BURGOS SL
Administrador Solidario
- Madariaga Rica Koldobika
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642, L 433, F 199, S 8, H BU 14341, I/A 3 (18/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-161-09
Empresa: EVENTOS EL ESPINO SL
Administrador Solidario
- Madariaga Fuente Daniel
- Madariaga Rica Koldobika
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 653, L 444, F 20, S 8, H BU 14637, I/A 4 (16/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-09
Empresa: EVENTOS EL ESPINO SL
Consejero Delegado Solidario
- Madariaga Fuente Daniel
- Madariaga Rica Koldobika
Consejero
- Madariaga Fuente Daniel
- Madariaga Rica Koldobika
- Varas Bravo Jose Manuel
Presidente
- Madariaga Rica Koldobika
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 653, L 444, F 20, S 8, H BU 14637, I/A 4 (16/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-09
Empresa: EL GRANERO DE SAN FRANCISCO SL
Administrador Solidario
- Madariaga Fuente Daniel
- Madariaga Rica Koldobika
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 742, L 533, F 59, S 8, H BU 17290, I/A 1 (14/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-36-09
Empresa: CO-MARCA MIRANDESA SL
Liquidador Solidario
- Madariaga Fuente Daniel
- Madariaga Rica Koldobika
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 661, L 452, F 56, S 8, H BU 14875, I/A 3 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-09
Empresa: CO-MARCA MIRANDESA SL
Administrador Solidario
- Madariaga Fuente Daniel
- Madariaga Rica Koldobika
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 661, L 452, F 56, S 8, H BU 14875, I/A 3 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-09
Empresa: CASA RICA 1949 SL
Administrador Solidario
- Madariaga Rica Koldobika
- Rica Miranda Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 675, L 466, F 175, S 8, H BU 15330, I/A 1 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-09
Empresa: TERMINO DE MIRANDA SL
Administrador Solidario
- Lopez Perez Francisco Javier
- Madariaga Rica Koldobika
- Martinez Perez Jose Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 633, L 424, F 78, S 8, H BU 14025, I/A 4 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-09
Empresa: TERMINO DE MIRANDA SL
Administrador Unico
- Madariaga Rica Koldobika
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 633, L 424, F 78, S 8, H BU 14025, I/A 4 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-09
Empresa: CO-MARCA MIRANDESA SL
Administrador Solidario
- Madariaga Fuente Daniel
- Madariaga Rica Koldobika
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 661, L 452, F 56, S 8, H BU 14875, I/A 1 (15/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-09
VER MAS ACTOS
Información de MADARIAGA RICA KOLDOBIKA
Mostramos los datos de MADARIAGA RICA KOLDOBIKA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MADARIAGA RICA KOLDOBIKA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos