MACKENZIE DREIER ANITA BERNADETTE
Informe ejecutivo de MACKENZIE DREIER ANITA BERNADETTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MACKENZIE DREIER ANITA BERNADETTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DREIER SL | Administrador Solidario | 06/07/2021 | |
DREAMAR INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 03/07/2015 |
VINCULACIONES DE MACKENZIE DREIER ANITA BERNADETTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MACKENZIE DREIER ANITA BERNADETTE
Administrador Solidario
- Dreier Craig John
- Dreier Nils Christian
- Mackenzie Dreier Anita Bernadette
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1643 , F 199, S 8, H A 23719, I/A 6 (06/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-03
Administrador Unico
- Mackenzie Dreier Anita Bernadette
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1643 , F 199, S 8, H A 23719, I/A 6 (06/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-03
Administrador Unico
- Mackenzie Dreier Anita Bernadette
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1643 , F 198, S 8, H A 23719, I/A 4 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-03
Empresa: DREAMAR INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Mackenzie Dreier Anita Bernadette
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3870 , F 117, S 8, H A 145726, I/A 1 (03/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-03
Información de MACKENZIE DREIER ANITA BERNADETTE
Mostramos los datos de MACKENZIE DREIER ANITA BERNADETTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MACKENZIE DREIER ANITA BERNADETTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos