MACIAS PEÑA AYTHAMI ANTONIO
Informe ejecutivo de MACIAS PEÑA AYTHAMI ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MACIAS PEÑA AYTHAMI ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OKTOPUS MEDIA TECH SL | Socio Unico | 30/09/2024 | |
OKTOPUS MEDIA TECH SL | Administrador Unico | 30/09/2024 |
VINCULACIONES DE MACIAS PEÑA AYTHAMI ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MACIAS PEÑA AYTHAMI ANTONIO
Empresa: OKTOPUS MEDIA TECH SL
Administrador Unico
- Macias Peña Aythami Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 63262, I/A 1 (30/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-193-35
Empresa: OKTOPUS MEDIA TECH SL
Socio Único
- Macias Peña Aythami Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 63262, I/A 1 (30/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-193-35
Empresa: ACAMI MUSAN SL
Liquidador
- Macias Peña Aythami Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2011 , F 180, S 8, H GC 45276, I/A 4 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-35
Empresa: ACAMI MUSAN SL
Administrador Unico
- Macias Peña Aythami Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2011 , F 180, S 8, H GC 45276, I/A 4 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-35
Empresa: ACAMI MUSAN SL
Administrador Unico
- Macias Peña Aythami Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2011 , F 177, S 8, H GC 45276, I/A 1 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-35
Información de MACIAS PEÑA AYTHAMI ANTONIO
Mostramos los datos de MACIAS PEÑA AYTHAMI ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MACIAS PEÑA AYTHAMI ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos