MACIAS GASPA JOSE MARIA
Informe ejecutivo de MACIAS GASPA JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MACIAS GASPA JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
THE JOY MANAGEMENT INITIATIVE SL | Administrador Unico | 12/01/2018 |
VINCULACIONES DE MACIAS GASPA JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MACIAS GASPA JOSE MARIA
Empresa: THE JOY MANAGEMENT INITIATIVE SL
Administrador Unico
- Macias Gaspa Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46223 , F 197, S 8, H B 513453, I/A 1 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-08
Empresa: INDIBA SA
Consejero
- Macias Gaspa Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42885 , F 110, S 8, H B 59850, I/A 53 (08/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-08
Empresa: SOR INTERNACIONAL SA
Auditor
Consejero
- David N Bendel
- Macias Gaspa Jose Maria
- Masdefiol Solanes Antonio
- Roy Smith
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42100 , F 48, S 8, H B 59850, I/A 52 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-08
Empresa: INDIBA SA
Consejero
- Macias Gaspa Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42712 , F 205, S 8, H B 36990, I/A 35 (10/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-92-08
Información de MACIAS GASPA JOSE MARIA
Mostramos los datos de MACIAS GASPA JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MACIAS GASPA JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos