MACIAS DOMENECH JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de MACIAS DOMENECH JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MACIAS DOMENECH JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JA MEDITERRANEAN DREAM SL | Administrador Unico | 29/07/2024 | |
JA MEDITERRANEAN DREAM SL | Socio Unico | 29/07/2024 | |
MACIAS MANAGEMENT SL | Administrador Unico | 19/12/2022 | |
HERMANOS MACIAS J.M.S. SL | Administrador Unico | 23/12/2021 |
VINCULACIONES DE MACIAS DOMENECH JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MACIAS DOMENECH JOSE ANTONIO
Empresa: JA MEDITERRANEAN DREAM SL
Administrador Unico
- Macias Domenech Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA183536, I/A 1 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-149-29
Empresa: JA MEDITERRANEAN DREAM SL
Socio Único
- Macias Domenech Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA183536, I/A 1 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-149-29
Empresa: MACIAS MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Macias Domenech Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6262, L 5170, F 30, S 8, H MA171065, I/A 1 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-29
Empresa: HERMANOS MACIAS J.M.S. SL
Administrador Unico
- Macias Domenech Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6106, L 5013, F 1, S 8, H MA164490, I/A 1 (23/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-29
Información de MACIAS DOMENECH JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de MACIAS DOMENECH JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MACIAS DOMENECH JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos