MACIAS CASERO ANTONIO
Informe ejecutivo de MACIAS CASERO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MACIAS CASERO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INCYM SA | Administrador Solidario | 05/11/2020 | |
LUVICE SA | Administrador Solidario | 05/11/2020 | |
PALOCAR SL | Administrador Solidario | 02/10/2020 | |
GUDALCYM SL | Administrador Solidario | 02/10/2020 | |
CASYCON SL | Administrador Solidario | 02/10/2020 | |
PALOCAR SL | Apoderado | 06/04/2015 | |
LUVICE SA | Apoderado | 05/03/2015 | |
CASYCON SL | Apoderado | 17/09/2012 | |
INCYM SA | Apoderado | 09/08/2012 | |
GUDALCYM SL | Apoderado | 09/08/2012 |
VINCULACIONES DE MACIAS CASERO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MACIAS CASERO ANTONIO
Empresa: LUVICE SA
Administrador Solidario
- Macias Casero Antonio
- Macias Casero Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5332, L 4239, F 89, S 8, H MA 12588, I/A 11 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-29
Empresa: LUVICE SA
Administrador Unico
- Macias Casero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5332, L 4239, F 89, S 8, H MA 12588, I/A 11 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-29
Empresa: INCYM SA
Administrador Solidario
- Macias Casero Antonio
- Macias Casero Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5041, L 3948, F 130, S 8, H MA 5799, I/A 15 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-29
Empresa: INCYM SA
Administrador Unico
- Macias Casero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5041, L 3948, F 130, S 8, H MA 5799, I/A 15 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-29
Empresa: CASYCON SL
Administrador Solidario
- Macias Casero Antonio
- Macias Casero Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2153, L 1066, F 82, S 8, H MA 16835, I/A 13 (02/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-29
Empresa: CASYCON SL
Administrador Unico
- Macias Casero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2153, L 1066, F 82, S 8, H MA 16835, I/A 13 (02/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-29
Empresa: GUDALCYM SL
Administrador Solidario
- Macias Casero Antonio
- Macias Casero Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2151, L 1064, F 66, S 8, H MA 3942, I/A 12 (02/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-29
Empresa: GUDALCYM SL
Administrador Unico
- Macias Casero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2151, L 1064, F 66, S 8, H MA 3942, I/A 12 (02/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-29
Empresa: PALOCAR SL
Administrador Solidario
- Macias Casero Antonio
- Macias Casero Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2151, L 1064, F 73, S 8, H MA 15055, I/A 14 (02/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-29
Empresa: PALOCAR SL
Administrador Unico
- Macias Casero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2151, L 1064, F 73, S 8, H MA 15055, I/A 14 (02/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-29
VER MAS ACTOS
Información de MACIAS CASERO ANTONIO
Mostramos los datos de MACIAS CASERO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MACIAS CASERO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos