MACIA DE ANTONIO ANTONIO
Informe ejecutivo de MACIA DE ANTONIO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MACIA DE ANTONIO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS GENERALES VENECIA 1957 SL | Administrador Unico | 20/01/2014 |
VINCULACIONES DE MACIA DE ANTONIO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MACIA DE ANTONIO ANTONIO
Empresa: AUTOMAX NUEVAS TECNOLOGIAS SL
Administrador Unico
- Macia De Antonio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1082 , F 77, S 8, H S 29084, I/A 3 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-39
Empresa: AUTOMAX NUEVAS TECNOLOGIAS SL
Administrador Unico
- Macia De Antonio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1082 , F 76, S 8, H S 29084, I/A 2 (23/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-120-39
Empresa: AUTOMAX NUEVAS TECNOLOGIAS SL
Socio Único
- Macia De Antonio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1082 , F 76, S 8, H S 29084, I/A 2 (23/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-120-39
Empresa: SERVICIOS GENERALES VENECIA 1957 SL
Administrador Unico
- Macia De Antonio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1070 , F 106, S 8, H S 28653, I/A 1 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-39
Empresa: SERVICIOS GENERALES VENECIA 1957 SL
Socio Único
- Macia De Antonio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1070 , F 106, S 8, H S 28653, I/A 1 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-39
Información de MACIA DE ANTONIO ANTONIO
Mostramos los datos de MACIA DE ANTONIO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MACIA DE ANTONIO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos