MACHUCA PEREZ SANTIAGO
Informe ejecutivo de MACHUCA PEREZ SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE MACHUCA PEREZ SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MACHUCA PEREZ SANTIAGO
Empresa: STORIES IN A BIT SL
Liquidador
- Machuca Perez Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41322 , F 117, S 8, H M 732424, I/A 2 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-28
Empresa: STORIES IN A BIT SL
Administrador Unico
- Machuca Perez Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41322 , F 117, S 8, H M 732424, I/A 2 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-28
Empresa: NUESTRA FONDA SL
Apoderado
- Machuca Perez Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41132 , F 3, S 8, H M 729298, I/A 2 (24/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-61-28
Empresa: STORIES IN A BIT SL
Administrador Unico
- Machuca Perez Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41322 , F 115, S 8, H M 732424, I/A 1 (08/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-30-28
Información de MACHUCA PEREZ SANTIAGO
Mostramos los datos de MACHUCA PEREZ SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MACHUCA PEREZ SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos