MACHO MARQUES SARA
Informe ejecutivo de MACHO MARQUES SARA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MACHO MARQUES SARA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAGEI SOCIEDAD DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE SA | Representante | 18/07/2013 |
VINCULACIONES DE MACHO MARQUES SARA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MACHO MARQUES SARA
Empresa: CENVAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21205 , F 204, S 8, H M 68770, I/A 44 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-105-28
Consejero
Representante
- Macho Marques Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28990 , F 123, S 8, H M 33020, I/A 144 (18/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-163-28
Consejero
Representante
- Macho Marques Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28990 , F 117, S 8, H M 33020, I/A 133 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-28
Consejero
Representante
- Macho Marques Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28990 , F 112, S 8, H M 33020, I/A 123 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-141-28
Información de MACHO MARQUES SARA
Mostramos los datos de MACHO MARQUES SARA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MACHO MARQUES SARA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos