MACHIN FERNANDEZ SERGIO
Informe ejecutivo de MACHIN FERNANDEZ SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MACHIN FERNANDEZ SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BREAD VALDESPARTERA SL | Administrador Solidario | 31/03/2010 | 13/02/2024 |
BREAD VALDESPARTERA SL | Liquidador | 13/02/2024 | 13/02/2024 |
FACILYCITY SL | Socio Unico | 02/01/2013 | 21/05/2015 |
FACILYCITY SL | Administrador Unico | 02/01/2013 | 21/05/2015 |
SERVICIOS Y LIMPIEZAS VALLE DEL EBRO SL | Administrador Mancomunado | 20/07/2011 | 05/02/2013 |
VINCULACIONES DE MACHIN FERNANDEZ SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MACHIN FERNANDEZ SERGIO
Empresa: BREAD VALDESPARTERA SL
Liquidador
- Machin Fernandez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3768 , F 150, S 8, H Z 49937, I/A 2 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-50
Empresa: BREAD VALDESPARTERA SL
Administrador Solidario
- Machin Fernandez Sergio
- Matilla Paramo Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3768 , F 150, S 8, H Z 49937, I/A 2 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-50
Empresa: SEKURPUL ZARAGOZA SL
Administrador Unico
- Machin Fernandez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3946 , F 187, S 8, H Z 54247, I/A 2 (21/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-50
Administrador Mancomunado
- Machin Fernandez Sergio
- Matilla Paramo Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3855 , F 33, S 8, H Z 51962, I/A 2 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-30-50
Empresa: SEKURPUL ZARAGOZA SL
Administrador Unico
- Machin Fernandez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3946 , F 187, S 8, H Z 54247, I/A 1 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-6-50
Empresa: SEKURPUL ZARAGOZA SL
Socio Único
- Machin Fernandez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3946 , F 187, S 8, H Z 54247, I/A 1 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-6-50
Administrador Mancomunado
- Machin Fernandez Sergio
- Matilla Paramo Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3855 , F 33, S 8, H Z 51962, I/A 1 (20/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-50
Empresa: BREAD VALDESPARTERA SL
Administrador Solidario
- Machin Fernandez Sergio
- Matilla Paramo Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3768 , F 149, S 8, H Z 49937, I/A 1 (31/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-68-50
Información de MACHIN FERNANDEZ SERGIO
Mostramos los datos de MACHIN FERNANDEZ SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MACHIN FERNANDEZ SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos