MACHADO MARTIN PABLO
Informe ejecutivo de MACHADO MARTIN PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE MACHADO MARTIN PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MACHADO PALAU SL | Socio Unico | 07/08/2019 | |
MACHADO PALAU SL | Administrador Unico | 07/08/2019 |
VINCULACIONES DE MACHADO MARTIN PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MACHADO MARTIN PABLO
Empresa: MACHADO PALAU SL
Administrador Unico
- Machado Martin Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3635 , F 174, S 8, H TF 63058, I/A 1 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-38
Empresa: MACHADO PALAU SL
Socio Único
- Machado Martin Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3635 , F 174, S 8, H TF 63058, I/A 1 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-38
Consejero
Presidente
- Machado Martin Pablo
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3461 , F 19, S 8, H TF 3087, I/A 21 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-38
Consejero
Presidente
- Machado Martin Pablo
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3461 , F 19, S 8, H TF 3087, I/A 20 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-8-38
Empresa: GRANEROS DE TENERIFE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Machado Martin Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3474 , F 13, S 8, H TF 5260, I/A 75 (03/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-38
Empresa: GRANEROS DE TENERIFE SL
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Ortiz Rita Maria
- Machado Martin Pablo
- Marrero Gonzalez Samuel Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3474 , F 13, S 8, H TF 5260, I/A 74 (30/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-131-38
Empresa: PRODUCTOS GANADEROS DE TENERIFE SA
Apoderado Mancomunado
- Campos Castro Modesto
- Etala Socas Heriberto Emilio
- Gonzalez Ortiz Rita Maria
- Machado Martin Pablo
- Ramos Perez Jose Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2971 , F 86, S 8, H TF 23185, I/A 22 (30/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-131-38
Empresa: PRODUCTOS GANADEROS DE CANARIAS SL
Apoderado Mancomunado
- Campos Castro Modesto
- Etala Socas Heriberto Emilio
- Gonzalez Ortiz Rita Maria
- Machado Martin Pablo
- Ramos Perez Jose Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3444 , F 146, S 8, H TF 23345, I/A 16 (30/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-131-38
Empresa: PRODUCTOS GANADEROS DE CANARIAS SL
Apoderado Mancomunado
- Campos Castro Modesto
- Etala Socas Heriberto Emilio
- Gonzalez Ortiz Rita Maria
- Machado Martin Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3223 , F 64, S 8, H TF 23345, I/A 14 (08/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-38
Empresa: PRODUCTOS GANADEROS DE TENERIFE SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2971 , F 85, S 8, H TF 23185, I/A 19 (13/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-38
VER MAS ACTOS
Información de MACHADO MARTIN PABLO
Mostramos los datos de MACHADO MARTIN PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MACHADO MARTIN PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos