MACEIRAS PEREZ MONTSERRAT
Informe ejecutivo de MACEIRAS PEREZ MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MACEIRAS PEREZ MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMETEL SISTEMAS SL | Apoderado Solidario | 05/09/2016 | 21/09/2021 |
AGATA TECHNOLOGY SL | Apoderado Solidario | 06/09/2016 | 21/09/2021 |
EL CAJON DE LAS CULTURAS SL | Apoderado Solidario | 06/09/2016 | 02/03/2020 |
TESALIA CAPITAL SL | Apoderado Solidario | 06/09/2016 | 30/05/2019 |
VINCULACIONES DE MACEIRAS PEREZ MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MACEIRAS PEREZ MONTSERRAT
Empresa: AGATA TECHNOLOGY SL
Apoderado Solidario
- Maceiras Perez Montserrat
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3677 , F 196, S 8, H C 53790, I/A 20 (21/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-191-15
Empresa: EMETEL SISTEMAS SL
Apoderado Solidario
- Maceiras Perez Montserrat
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1800 , F 61, S 8, H C 11968, I/A 31 (21/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-191-15
Empresa: TESALIA CAPITAL SL
Apoderado Solidario
- Maceiras Perez Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3514 , F 81, S 8, H C 51131, I/A 14 (30/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-107-15
Empresa: AGATA TECHNOLOGY SL
Apoderado Solidario
- Maceiras Perez Montserrat
- Vazquez Garcia Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3552 , F 141, S 8, H C 53790, I/A 6 (06/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-175-15
Empresa: TESALIA CAPITAL SL
Apoderado Solidario
- Maceiras Perez Montserrat
- Vazquez Garcia Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3514 , F 79, S 8, H C 51131, I/A 8 (06/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-175-15
Empresa: EL CAJON DE LAS CULTURAS SL
Apoderado Solidario
- Maceiras Perez Montserrat
- Vazquez Garcia Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3220 , F 54, S 8, H C 36168, I/A 14 (06/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-175-15
Empresa: EMETEL SISTEMAS SL
Apoderado Solidario
- Maceiras Perez Montserrat
- Vazquez Garcia Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1751 , F 56, S 8, H C 11968, I/A 16 (05/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-175-15
Información de MACEIRAS PEREZ MONTSERRAT
Mostramos los datos de MACEIRAS PEREZ MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MACEIRAS PEREZ MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos