MACAYA LOPEZ MANCISIDOR SANDRA
Informe ejecutivo de MACAYA LOPEZ MANCISIDOR SANDRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MACAYA LOPEZ MANCISIDOR SANDRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMPERIA CAPITAL PARTNERS SL | Administrador Unico | 11/04/2019 | |
IMPERIA CAPITAL PARTNERS SL | Socio Unico | 11/04/2019 | |
STARS & COCOA SL | Administrador Unico | 24/07/2017 | |
HEARTS & COCOA SL | Socio Unico | 05/06/2017 | |
HEARTS & COCOA SL | Administrador Unico | 05/06/2017 | |
FIFTY 90 SL | Administrador Solidario | 24/02/2012 |
VINCULACIONES DE MACAYA LOPEZ MANCISIDOR SANDRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MACAYA LOPEZ MANCISIDOR SANDRA
Empresa: IMPERIA CAPITAL PARTNERS SL
Nuevo Socio Único
- Macaya Lopez Mancisidor Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33205 , F 5, S 8, H M 597536, I/A 6 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-28
Empresa: ARARECO DIRECTORSHIP SL
Administrador Unico
- Macaya Lopez Mancisidor Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33205 , F 4, S 8, H M 597536, I/A 5 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-28
Empresa: STARS & COCOA SL
Administrador Unico
- Macaya Lopez Mancisidor Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36219 , F 40, S 8, H M 650842, I/A 1 (24/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-144-28
Empresa: RUENTE INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Macaya Lopez Mancisidor Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35949 , F 89, S 8, H M 645936, I/A 3 (05/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-110-28
Empresa: RUENTE INVESTMENTS SL
Socio Único
- Macaya Lopez Mancisidor Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35949 , F 89, S 8, H M 645936, I/A 2 (05/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-110-28
Empresa: FIFTY 90 SL
Administrador Solidario
- Donat Legrand Jose Maria
- Macaya Lopez Mancisidor Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21802 , F 101, S 8, H M 388438, I/A 3 (24/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-28
Empresa: FIFTY 90 SL
Administrador Solidario
- Donat Legrand Jose Maria
- Macaya Lopez Mancisidor Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21802 , F 101, S 8, H M 388438, I/A 3 (24/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-28
Información de MACAYA LOPEZ MANCISIDOR SANDRA
Mostramos los datos de MACAYA LOPEZ MANCISIDOR SANDRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MACAYA LOPEZ MANCISIDOR SANDRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos