MACARRON MUÑOZ JORGE
Informe ejecutivo de MACARRON MUÑOZ JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MACARRON MUÑOZ JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LITTLE REX SL | Administrador Unico | 26/05/2023 | |
FREIXEIRO ASSETS SL | Administrador Unico | 02/09/2022 | |
MABA CONSULTING 2019 SL | Administrador Unico | 19/12/2019 | |
TAX & IURIS ASESORES TRIBUTARIOS SL | Administrador Unico | 17/11/2017 |
VINCULACIONES DE MACARRON MUÑOZ JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MACARRON MUÑOZ JORGE
Empresa: AJ SPORTS MAELLA SL
Administrador Unico
- Macarron Muñoz Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 62714, I/A 3 (19/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-122-50
Empresa: LITTLE REX SL
Administrador Unico
- Macarron Muñoz Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48802 , F 167, S 8, H B 596792, I/A 1 (26/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-08
Empresa: FREIXEIRO ASSETS SL
Administrador Unico
- Macarron Muñoz Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48445 , F 63, S 8, H B 584094, I/A 1 (02/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-175-08
Empresa: MABA CONSULTING 2019 SL
Administrador Unico
- Macarron Muñoz Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47163 , F 127, S 8, H B 543237, I/A 1 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-08
Empresa: AJ SPORTS MAELLA SL
Administrador Unico
- Macarron Muñoz Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4281 , F 10, S 8, H Z 62714, I/A 2 (19/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-143-50
Empresa: TAX & IURIS ASESORES TRIBUTARIOS SL
Administrador Unico
- Macarron Muñoz Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46155 , F 94, S 8, H B 511239, I/A 1 (17/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-224-08
Información de MACARRON MUÑOZ JORGE
Mostramos los datos de MACARRON MUÑOZ JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MACARRON MUÑOZ JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos