MACARIO MESEGUER ANTONIO
Informe ejecutivo de MACARIO MESEGUER ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MACARIO MESEGUER ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONFECCIONES VIRAGO SL | Socio Unico | 30/05/2018 | |
MAGNIFICA LULU SL | Administrador Unico | 07/12/2012 | |
CONFECCIONES VIRAGO SL | Administrador Unico | 22/07/2011 |
VINCULACIONES DE MACARIO MESEGUER ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MACARIO MESEGUER ANTONIO
Empresa: CONFECCIONES VIRAGO SL
Administrador Unico
- Macario Meseguer Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2456 , F 90, S 8, H A 24780, I/A 13 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-14-03
Empresa: CONFECCIONES VIRAGO SL
Socio Único
- Macario Meseguer Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2456 , F 90, S 8, H A 24780, I/A 11 (30/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-03
Empresa: CONFECCIONES VIRAGO SL
Administrador Unico
- Macario Meseguer Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1664 , F 6, S 8, H A 24780, I/A 10 (26/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-189-03
Empresa: MAGNIFICA LULU SL
Administrador Unico
- Macario Meseguer Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3648 , F 104, S 8, H A 132556, I/A 1 (07/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-240-03
Empresa: CONFECCIONES VIRAGO SL
Administrador Unico
- Macario Meseguer Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1664 , F 6, S 8, H A 24780, I/A 8 (22/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-03
Empresa: CONFECCIONES VIRAGO SL
Administrador Unico
- Macario Meseguer Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1664 , F 6, S 8, H A 24780, I/A 8 (22/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-03
Información de MACARIO MESEGUER ANTONIO
Mostramos los datos de MACARIO MESEGUER ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MACARIO MESEGUER ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos