MACARENA MARTINEZ DE LA CRUZ
Informe ejecutivo de MACARENA MARTINEZ DE LA CRUZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MACARENA MARTINEZ DE LA CRUZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES JM SL | Auditor Suplente | 25/09/2024 | |
JARA DEL ORO SL | Auditor Suplente | 25/09/2024 | |
MYMGRA SL | Auditor Suplente | 02/07/2024 | |
PROMOCIONES GUINMAROT SL | Auditor Suplente | 09/03/2023 | |
CENTRO OPTICO BAZA SL | Auditor | 25/01/2023 | |
JUAN FRANCISCO ARANDA SL | Auditor Suplente | 05/07/2022 | |
INVERSIONES HOTELES MARTIN MORENO SL | Auditor Suplente | 06/05/2022 | |
PUERTA DE LOS ALJIBES SL | Auditor Suplente | 06/05/2022 |
VINCULACIONES DE MACARENA MARTINEZ DE LA CRUZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MACARENA MARTINEZ DE LA CRUZ
Empresa: JARA DEL ORO SL
Auditor Suplente
- Macarena Martinez De La Cruz
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GR 17624, I/A 13 (25/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-191-18
Empresa: PROMOCIONES JM SL
Auditor Suplente
- Macarena Martinez De La Cruz
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GR 1785, I/A 16 (25/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-191-18
Empresa: JUAN FRANCISCO ARANDA SL
Auditor Suplente
- Macarena Martinez De La Cruz
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GR 7934, I/A 14 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-18
Empresa: MYMGRA SL
Auditor Suplente
- Macarena Martinez De La Cruz
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GR 3836, I/A 16 (02/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-132-18
Empresa: MYMGRA SL
Auditor Suplente
- Macarena Martinez De La Cruz
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GR 3836, I/A 16 (02/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-132-18
Empresa: CEBACOR SL
Auditor Suplente
Auditor
- Macarena Martinez De La Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1538 , F 212, S 8, H GR 6721, I/A 16 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-27-18
Empresa: JUAN FRANCISCO ARANDA SL
Auditor Suplente
- Macarena Martinez De La Cruz
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1727 , F 133, S 8, H GR 7934, I/A 13 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-18
Empresa: PROMOCIONES GUINMAROT SL
Auditor Suplente
- Macarena Martinez De La Cruz
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1734 , F 6, S 8, H GR 24268, I/A 7 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-18
Empresa: CEBACOR SL
Auditor Suplente
Auditor
- Macarena Martinez De La Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1538 , F 211, S 8, H GR 6721, I/A 15 (22/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-42-18
Empresa: CENTRO OPTICO BAZA SL
Auditor Suplente
Auditor
- Macarena Martinez De La Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1274 , F 61, S 8, H GR 32941, I/A 8 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-24-18
VER MAS ACTOS
Información de MACARENA MARTINEZ DE LA CRUZ
Mostramos los datos de MACARENA MARTINEZ DE LA CRUZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MACARENA MARTINEZ DE LA CRUZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos