MABRAS MARIMON ANTONI
Informe ejecutivo de MABRAS MARIMON ANTONI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MABRAS MARIMON ANTONI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENTROPY CARE SYSTEMS SL | Administrador Unico | 14/04/2016 |
VINCULACIONES DE MABRAS MARIMON ANTONI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MABRAS MARIMON ANTONI
Empresa: KEEP VALUE SERVICES SL
Liquidador
- Mabras Marimon Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45591 , F 188, S 8, H B 492942, I/A 3 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-08
Empresa: KEEP VALUE SERVICES SL
Administrador Unico
- Mabras Marimon Antoni
Liquidador
- Mabras Marimon Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45591 , F 188, S 8, H B 492942, I/A 3 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-08
Empresa: ECOSERVIS ANOIA SL
Liquidador
- Mabras Marimon Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39695 , F 136, S 8, H B 351327, I/A 2 (25/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-08
Empresa: ECOSERVIS ANOIA SL
Administrador Unico
- Mabras Marimon Antoni
Liquidador
- Mabras Marimon Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39695 , F 136, S 8, H B 351327, I/A 2 (25/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-08
Empresa: KEEP VALUE SERVICES SL
Administrador Unico
- Mabras Marimon Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45591 , F 184, S 8, H B 492942, I/A 1 (19/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-206-08
Empresa: EL LOKAL DE LA POBLA SL
Liquidador
- Mabras Marimon Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39876 , F 202, S 8, H B 355066, I/A 2 (20/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-08
Empresa: EL LOKAL DE LA POBLA SL
Administrador Unico
- Mabras Marimon Antoni
Liquidador
- Mabras Marimon Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39876 , F 202, S 8, H B 355066, I/A 2 (20/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-08
Empresa: ENTROPY CARE SYSTEMS SL
Administrador Unico
- Mabras Marimon Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45310 , F 199, S 8, H B 483753, I/A 1 (14/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-77-08
Información de MABRAS MARIMON ANTONI
Mostramos los datos de MABRAS MARIMON ANTONI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MABRAS MARIMON ANTONI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos