LYTOVA GALINA
Informe ejecutivo de LYTOVA GALINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LYTOVA GALINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUTURE MAKER SL | Administrador Unico | 22/12/2023 | |
FUTURE MAKER SL | Socio Unico | 17/06/2015 |
VINCULACIONES DE LYTOVA GALINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LYTOVA GALINA
Empresa: FUTURE MAKER SL
Administrador Unico
- Lytova Galina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3866 , F 169, S 8, H A 145516, I/A 4 (22/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-03
Empresa: FUTURE MAKER SL
Administrador Unico
- Lytova Galina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3866 , F 169, S 8, H A 145516, I/A 2 (30/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-106-03
Empresa: FUTURE MAKER SL
Administrador Unico
- Lytova Galina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3866 , F 168, S 8, H A 145516, I/A 1 (17/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-117-03
Empresa: FUTURE MAKER SL
Socio Único
- Lytova Galina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3866 , F 168, S 8, H A 145516, I/A 1 (17/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-117-03
Información de LYTOVA GALINA
Mostramos los datos de LYTOVA GALINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LYTOVA GALINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos