LYNN WONG LI YIN
Informe ejecutivo de LYNN WONG LI YIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LYNN WONG LI YIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EVENTOPLUS MEDIOS SL | Apoderado | 24/11/2011 | |
MEETINGPACKS SL | Apoderado | 18/11/2011 | |
SPANISH FASHION FITTERS SL | Administrador Unico | 16/11/2011 |
VINCULACIONES DE LYNN WONG LI YIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LYNN WONG LI YIN
Empresa: EVENTOPLUS MEDIOS SL
Apoderado
- Lynn Wong Li Yin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32605 , F 207, S 8, H B 217049, I/A 11 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-08
Empresa: MEETINGPACKS SL
Apoderado
- Lynn Wong Li Yin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42849 , F 56, S 8, H B 415633, I/A 3 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-08
Empresa: EVENTOS MAGAZINE SL
Administrador Unico
- Lynn Wong Li Yin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31620 , F 212, S 8, H B 196167, I/A 5 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-08
Empresa: EVENTOS MAGAZINE SL
Administrador Solidario
- Eric Mottard
- Garcia Aguarod Jose
- Lynn Wong Li Yin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31620 , F 212, S 8, H B 196167, I/A 5 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-08
Empresa: EVENTOPLUS MEDIOS SL
Administrador Solidario
- Lynn Wong Li Yin
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32605 , F 206, S 8, H B 217049, I/A 9 (11/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-222-08
Información de LYNN WONG LI YIN
Mostramos los datos de LYNN WONG LI YIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LYNN WONG LI YIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos