LYNEHAM PETER ROBERT
Informe ejecutivo de LYNEHAM PETER ROBERT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE LYNEHAM PETER ROBERT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REDEXIS SA | Apoderado Mancomunado | 13/10/2011 | |
REDEXIS SA | Apoderado | 18/01/2011 |
VINCULACIONES DE LYNEHAM PETER ROBERT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LYNEHAM PETER ROBERT
Empresa: REDEXIS GAS SA
Consejero
- Lyneham Peter Robert
- Meijssen Gerardus Nicolaas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4095 , F 35, S 8, H Z 52156, I/A 46 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-50
Empresa: REDEXIS GAS SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Aguirre Peman Claudio
- Bergasa Caceres Fernando
- Camu Philippe Louis Hubert
- Lyneham Peter Robert
- Poala Matteo Botto
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4095 , F 29, S 8, H Z 52156, I/A 41 (20/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-188-50
Empresa: REDEXIS GAS TRANSPORTE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Avila Garcia Cristina
- Avila Garcia Cristina
- Barreiro Hernandez Mercedes
- Campillo Fernandez Julio- Cesar
- Campillo Fernandez Julio- Cesar
- Crespo Millan Francisco Javier
- Crespo Millan Francisco Javier
- Folgado Delgado David
- Garcia Menendez Juan Manuel
- Losada Ramirez Jose Carlos
- Montaner Gutierrez Ignacio
- Pereña Pinedo Ignacio
- Polo Baños Borja
- Polo Baños Borja
- Sanchez Muslera Diego
- Somoza Villar Ana-stefania
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Aguirre Izaguirre Norberto
- Aguirre Peman Claudiio
- Andres Alonso Jesus Alberto
- Arechaga Fernandez Francisco
- Ares Martin Jose Mariano
- Arriba Sanchez Valerico
- Barcelo Berna Miguel-angel
- Barroso Martin Jesus
- Bellon Arboledas Eusebio
- Benitez Gonzalez Fernando
- Benito Mirambell Jose- Rafael
- Berbel Castillo Javier
- Bosch Alberola Juan Jose
- Carretero Verdejo Jose-enrique
- Casals Marin Fernando
- Casaus Lopez Carlos
- Catalan Yus Javier
- Claver Blanco Jorge
- Clemente Bruna Enrique
- Cortes Abian Alberto
- Delgado Gil Francisco-jose
- Diaz Pintado Lopez Olaf
- Gallego Garcia David
- Gangoso Ribes Alejandro
- Garcia Alonso Paloma
- Garcia Menendez Pablo
- Garrido Camara Miguel
- Gonzalez De Juan Jose Maria
- Gonzalez Fernandez Carmen Oliva
- Gonzalez Fernandez Monica
- Gracia Calvo Jose-antonio
- Jimenez Gonzalez Jorge
- Latorre Ortega Juan-carlos
- Llaneza Cortina Efren
- Lopez Cespedes Julio Cesar
- Lopez Galvez Maria-luz
- Lorenzo Lastras Pilar
- Mañes Larrea Jose Maria
- Martin San Pedro Antonio
- Martinez Domingo Victor
- Martinez Garcia Juan Carlos
- Mayrata Vicens Miguel
- Mendoza Carrascosa Jose- Luis
- Mesas Miron Maria-dolores
- Miranda Fernandez Manuel
- Mon Benesiu Ivan
- Moreno Lopez Miguel
- Muñoz Diaz Juan Luis
- Muñoz Ruiz Manuel
- Murillo Ramos Elisa
- Olivan Contreras Luis
- Olivan Contreras Luis
- Ortega Mariscal Antonio
- Peña Sanchez Juan
- Perez Perez Jesus-julio
- Pesquera Rodriguez Carlos
- Piñero Benitez Raul
- Pinilla Zapata Juan Carlos
- Plaza Galera Miguel
- Prieto Gay Raquel
- Pueyo Callau Pedro
- Ramon Martinez Francisco
- Rayo Sarrias Hernando
- Rey Tovar Francisco-javier
- Rodriguez Millan Fernando
- Romero Quintero Andres-manuel
- Santos Galan Cesar
- Santos Galan Sonia
- Santos Nieto Pedro Angel
- Sanz Lopez Miguel Angel
- Seijas Bartulos Laura
- Serrano Oliete Jose Antonio
- Tirado Gomez Jose
- Valenciano Muela Juan-pedro
- Vargas Gomez Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3874 , F 172, S 8, H Z 29863, I/A 51 (23/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-60-50
Empresa: REDEXIS GAS DISTRIBUCION SA
Consejero Delegado
Consejero
- Aguirre Peman Claudio
- Bergasa Caceres Fernando
- Camu Philippe Louis Hubert
- Lyneham Peter Robert
- Poala Matteo Botto
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31471 , F 31, S 8, H M 444580, I/A 40 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-50-28
Empresa: REDEXIS SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Aguirre Peman Claudio
- Bergasa Caceres Fernando
- Camu Philippe Louis Hubert
- Lyneham Peter Robert
- Poala Matteo Botto
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31915 , F 20, S 8, H M 554444, I/A 6 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-28
Empresa: REDEXIS GAS BALEARES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Aguirre Peman Claudio
- Bergasa Caceres Fernando
- Botto Poala Matteo
- Camu Philippe Louis Hubert
- Lyneham Peter Robert
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2544 , F 222, S 8, H PM 20739, I/A 57 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-42-07
Empresa: REDEXIS GAS TRANSPORTE SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Aguirre Peman Claudiio
- Bergasa Caceres Fernando
- Camu Philippe Louis Hubert
- Lyneham Peter Robert
- Poala Matteo Botto
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3874 , F 167, S 8, H Z 29863, I/A 41 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-50
Empresa: GAS ARAGON SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3749 , F 43, S 8, H Z 642, I/A 115 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-50
Empresa: TRANSPORTISTA REGIONAL DE GAS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Aguirre Peman Claudio
- Bergasa Caceres Fernando
- Botto Poala Matteo
- Camu Philippe Louis Hubert
- Lyneham Peter Robert
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1451 , F 151, S 8, H VA 12921, I/A 38 (20/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-47
Empresa: DISTRIBUIDORA REGIONAL DEL GAS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Aguirre Peman Claudio
- Bergasa Caceres Fernando
- Botto Poala Matteo
- Camu Philippe Louis Hubert
- Lyneham Peter Robert
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1451 , F 157, S 8, H VA 4251, I/A 66 (20/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-47
VER MAS ACTOS
Información de LYNEHAM PETER ROBERT
Mostramos los datos de LYNEHAM PETER ROBERT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LYNEHAM PETER ROBERT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos