LUZURIAGA LARRAURI PABLO GREGORIO
Informe ejecutivo de LUZURIAGA LARRAURI PABLO GREGORIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LUZURIAGA LARRAURI PABLO GREGORIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OPERADORA CARGAS INTEGRALES SA | Administrador Solidario | 18/01/2022 |
VINCULACIONES DE LUZURIAGA LARRAURI PABLO GREGORIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUZURIAGA LARRAURI PABLO GREGORIO
Empresa: OPERADORA CARGAS INTEGRALES SA
Administrador Solidario
- Luzuriaga Larrauri Jose Luis
- Luzuriaga Larrauri Pablo Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 647 , F 140, S 8, H BI 3236,A , I/ 11 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-48
Empresa: OPERADORA CARGAS INTEGRALES SA
Administrador Solidario
- Luzuriaga Larrauri Jose Luis
- Luzuriaga Larrauri Pablo Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 647 , F 140, S 8, H BI 3236,A , I/ 11 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-48
Empresa: OPERADORA CARGAS INTEGRALES SA
Administrador Solidario
- Luzuriaga Larrauri Jose Luis
- Luzuriaga Larrauri Pablo Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 647 , F 139, S 8, H BI 3236,A , I/ 10 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-48
Empresa: OPERADORA CARGAS INTEGRALES SA
Administrador Solidario
- Luzuriaga Larrauri Jose Luis
- Luzuriaga Larrauri Pablo Gregorio
- Luzuriaga Marauri Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 647 , F 139, S 8, H BI 3236,A , I/ 9 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-48
Información de LUZURIAGA LARRAURI PABLO GREGORIO
Mostramos los datos de LUZURIAGA LARRAURI PABLO GREGORIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUZURIAGA LARRAURI PABLO GREGORIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos