LUZON GRACIA CARLOS
Informe ejecutivo de LUZON GRACIA CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LUZON GRACIA CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO SERVICIOS ARAGON EFITECH SL | Administrador Unico | 06/06/2012 | 03/06/2015 |
ILUSIONES SOBRE HIELO SL | Liquidador | 13/12/2011 | 13/12/2011 |
ILUSIONES SOBRE HIELO SL | Administrador Unico | 07/07/2010 | 13/12/2011 |
VINCULACIONES DE LUZON GRACIA CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUZON GRACIA CARLOS
Empresa: GRUPO SERVICIOS ARAGON EFITECH SL
Administrador Unico
- Luzon Gracia Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3912 , F 175, S 8, H Z 53365, I/A 2 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-50
Empresa: GRUPO SERVICIOS ARAGON EFITECH SL
Administrador Unico
- Luzon Gracia Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3912 , F 173, S 8, H Z 53365, I/A 1 (06/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-114-50
Empresa: ILUSIONES SOBRE HIELO SL
Liquidador
- Luzon Gracia Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3789 , F 125, S 8, H Z 50406, I/A 2 (13/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-50
Empresa: ILUSIONES SOBRE HIELO SL
Administrador Unico
- Luzon Gracia Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3789 , F 125, S 8, H Z 50406, I/A 2 (13/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-50
Empresa: ILUSIONES SOBRE HIELO SL
Administrador Unico
- Luzon Gracia Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3789 , F 124, S 8, H Z 50406, I/A 1 (07/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-136-50
Información de LUZON GRACIA CARLOS
Mostramos los datos de LUZON GRACIA CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUZON GRACIA CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos