LUZON GOMEZ IRACHE
Informe ejecutivo de LUZON GOMEZ IRACHE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LUZON GOMEZ IRACHE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PANLINAMO 2013 SL | Administrador Mancomunado | 20/12/2021 |
VINCULACIONES DE LUZON GOMEZ IRACHE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUZON GOMEZ IRACHE
Empresa: CAÑABARA INVERSIONES SICAV
Auditor
Consejero
- Arregui Galan Maria Josefa
- Luzon Gomez Estibaliz
- Luzon Gomez Irache
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
- Luzon Gomez Irache
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25653 , F 146, S 8, H M 462325, I/A 20 (11/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-73-28
Empresa: CANALON INVERSIONES SICAV
Consejero Delegado
Consejero
- Arregui Galan Maria Josefa
- Luzon Gomez Estibaliz
- Luzon Gomez Irache
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Liquidador Suplente
Liquidador
Presidente
Secretario
- Luzon Gomez Irache
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18381 , F 217, S 8, H M 318844, I/A 33 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-61-28
Empresa: PANLINAMO 2013 SL
Administrador Mancomunado
- Luzon Gomez Estibaliz
- Luzon Gomez Francisco
- Luzon Gomez Irache
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31172 , F 98, S 8, H M 561009, I/A 2 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-28
Empresa: CANALON INVERSIONES SICAV
Consejero Delegado
Consejero
- Luzon Gomez Estibaliz
- Luzon Gomez Irache
- Luzon Lopez Francisco
Presidente
Secretario
- Luzon Gomez Irache
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18381 , F 215, S 8, H M 318844, I/A 29 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-28
Empresa: CAÑABARA INVERSIONES SICAV
Consejero
- Luzon Gomez Estibaliz
- Luzon Gomez Irache
- Luzon Lopez Francisco
Presidente
Secretario
- Luzon Gomez Irache
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25653 , F 144, S 8, H M 462325, I/A 11 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-28
Empresa: CAÑABARA INVERSIONES SICAV
Consejero
- Luzon Gomez Estibaliz
- Luzon Gomez Irache
- Luzon Lopez Francisco
Presidente
Secretario
- Luzon Gomez Irache
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25653 , F 142, S 8, H M 462325, I/A 6 (31/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-215-28
Empresa: OVIEDO CAPITAL SICAV
Consejero
- Luzon Gomez Estibaliz
- Luzon Gomez Irache
Secretario
- Luzon Gomez Irache
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18381 , F 211, S 8, H M 318844, I/A 21 (08/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-28
Empresa: OVIEDO CAPITAL SICAV
Representante
Secretario
- Luzon Gomez Irache
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18381 , F 211, S 8, H M 318844, I/A 21 (08/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-28
Empresa: OVIEDO CAPITAL SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18381 , F 210, S 8, H M 318844, I/A 19 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-28
Información de LUZON GOMEZ IRACHE
Mostramos los datos de LUZON GOMEZ IRACHE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUZON GOMEZ IRACHE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos