LUZ RUIZ MARTA ANTONIA
Informe ejecutivo de LUZ RUIZ MARTA ANTONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LUZ RUIZ MARTA ANTONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUZ RUIZ SL | Administrador Unico | 01/02/2019 | 18/03/2021 |
LUZ RUIZ SL | Administrador Unico | 26/10/2010 | 27/10/2017 |
VINCULACIONES DE LUZ RUIZ MARTA ANTONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUZ RUIZ MARTA ANTONIA
Empresa: LUZ RUIZ SL
Administrador Unico
- Luz Ruiz Marta Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2935 , F 188, S 8, H A 92473, I/A 7 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-03
Empresa: LUZ RUIZ SL
Administrador Unico
- Luz Ruiz Marta Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2935 , F 188, S 8, H A 92473, I/A 6 (01/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-03
Empresa: LUZ RUIZ SL
Administrador Unico
- Luz Ruiz Marta Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2935 , F 188, S 8, H A 92473, I/A 5 (27/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-212-03
Empresa: LUZ RUIZ SL
Administrador Unico
- Luz Ruiz Marta Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2935 , F 187, S 8, H A 92473, I/A 3 (26/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-213-03
Información de LUZ RUIZ MARTA ANTONIA
Mostramos los datos de LUZ RUIZ MARTA ANTONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUZ RUIZ MARTA ANTONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos