LUZ NIETO PABLO ALEJANDRO
Informe ejecutivo de LUZ NIETO PABLO ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LUZ NIETO PABLO ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RICARDO LUZ Y ASOCIADOS SL | Administrador Unico | 03/01/2024 | |
MERIDIAN LEX ADVISORS SL | Administrador Unico | 23/07/2021 | |
RICARDO LUZ Y ASOCIADOS SL | Apoderado Solidario | 30/10/2020 |
VINCULACIONES DE LUZ NIETO PABLO ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUZ NIETO PABLO ALEJANDRO
Empresa: RICARDO LUZ Y ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Luz Nieto Pablo Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6564, L 3868, F 67, S 8, H V 70501, I/A 5 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-7-46
Empresa: MERIDIAN LEX ADVISORS SL
Administrador Unico
- Luz Nieto Pablo Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47934 , F 113, S 8, H B 566806, I/A 1 (23/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-145-08
Empresa: RICARDO LUZ Y ASOCIADOS SL
Apoderado Solidario
- Luz Nieto Pablo Alejandro
- Luz Nieto Sonia Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6564, L 3868, F 66, S 8, H V 70501, I/A 3 (30/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-46
Información de LUZ NIETO PABLO ALEJANDRO
Mostramos los datos de LUZ NIETO PABLO ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUZ NIETO PABLO ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos