LUZ JANETH GARCIA TAMAYO
Informe ejecutivo de LUZ JANETH GARCIA TAMAYO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LUZ JANETH GARCIA TAMAYO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECOGENERA INSTALACIONES SL | Administrador Unico | 31/03/2022 | |
LUMIERE IMPORTACIONES SL | Administrador Unico | 10/06/2020 |
VINCULACIONES DE LUZ JANETH GARCIA TAMAYO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUZ JANETH GARCIA TAMAYO
Empresa: ABENTEL FOTOVOLTAICA SL
Administrador Unico
- Luz Janeth Garcia Tamayo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48249 , F 126, S 8, H B 577420, I/A 1 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-08
Empresa: LUMIERE IMPORTACIONES SL
Administrador Unico
- Luz Janeth Garcia Tamayo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47336 , F 220, S 8, H B 548925, I/A 1 (10/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-115-08
Empresa: ABENTEL INSTALACIONES SL
Administrador Solidario
- Luz Janeth Garcia Tamayo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46384 , F 46, S 8, H B 518230, I/A 3 (09/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-115-08
Empresa: ABENTEL INSTALACIONES SL
Administrador Solidario
- Daiana Valeria Gonzalez Ribeiro
- Luz Janeth Garcia Tamayo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46384 , F 46, S 8, H B 518230, I/A 1 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-08
Información de LUZ JANETH GARCIA TAMAYO
Mostramos los datos de LUZ JANETH GARCIA TAMAYO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUZ JANETH GARCIA TAMAYO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos