LUTZARDO CAÑADA CARMEN SORAYA
Informe ejecutivo de LUTZARDO CAÑADA CARMEN SORAYA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LUTZARDO CAÑADA CARMEN SORAYA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HERRERA VERA Y LUTZARDO ABOGADAS SCP | Soc.Prof. | 12/01/2009 | |
HERRERA VERA Y LUTZARDO ABOGADAS SCP | Administrador Solidario | 12/01/2009 |
VINCULACIONES DE LUTZARDO CAÑADA CARMEN SORAYA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUTZARDO CAÑADA CARMEN SORAYA
Empresa: HERRERA Y LUTZARDO SL
Administrador Solidario
- Herrera Perez Leticia
- Lutzardo Cañada Carmen Soraya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 52265, I/A 3 (12/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-182-38
Empresa: HERRERA Y LUTZARDO SL
Administrador Solidario
- Herrera Perez Leticia
- Lutzardo Cañada Carmen Soraya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3287 , F 179, S 8, H TF 52265, I/A 1 (19/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-38
Empresa: HERRERA VERA Y LUTZARDO ABOGADAS SCP
Administrador Solidario
- Herrera Perez Leticia
- Lutzardo Cañada Carmen Soraya
- Vera Sosa Maria Del Mar
Soc.Prof.
- Herrera Perez Leticia
- Lutzardo Cañada Carmen Soraya
- Vera Sosa Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3080 , F 111, S 8, H TF 45378, I/A 1 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-14-38
Información de LUTZARDO CAÑADA CARMEN SORAYA
Mostramos los datos de LUTZARDO CAÑADA CARMEN SORAYA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUTZARDO CAÑADA CARMEN SORAYA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos